Номер |
Глава государства |
Фото |
Период правления |
Годы жизни |
Партия |
1 |
Йовери Мусевени
(Yoweri Museveni)
|
|
29.01.1986 - |
15.01.1944 |
Движение национального сопротивления |
2 |
Тито Окелло
(Tito Lutwa Okello)
|
|
29.07.1985
26.01.1986
|
1914
1996
|
военный |
3 |
Базилио Олара-Окелло
(Bazilio Olara-Okello)
|
|
27.07.1985
29.07.1985
|
1929
09.01.1990
|
военный |
4 |
Милтон Оботе
(Apollo Milton Obote)
|
|
17.12.1980
27.07.1985
|
24.12.1924
10.10.2005
|
|
5 |
Поль Муванга
(Paulo Muwanga)
|
|
12.05.1980
22.05.1980
|
1924
01.01.1991
|
военный |
6 |
Готфри Луконгва Бимайси
(Godfrey Lukongwa Binaisa)
|
|
29.06.1979
12.05.1980
|
|
Фронт национального освобождения |
7 |
Юсуф Керунд Луле
(Yusuf Kironde Lule)
|
|
13.04.1979
20.06.1979
|
10.04.1912
21.01.1985
|
Фронт национального освобождения |
8 |
Иди Амин
(Idi Amin)
|
|
25.01.1971
11.04.1979
|
17.05.1928
16.08.2003
|
военный |
9 |
Милтон Оботе
(Apollo Milton Obote)
|
|
15.04.1966
25.01.1971
|
24.12.1924
10.10.2005
|
Национальный фронт освобождения |
10 |
Мутеса II
( Mutesa II)
|
|
9.10.1962
21.11.1966
|
19.11.1924
21.11.1969
|
|