Номер |
Глава государства |
Фото |
Годы правления |
Годы жизни |
Партия |
|
Президенты |
1 |
Фостен-Аршанж Туадера
(Faustin-Archange Touadéra)
|
|
30.03.2016 - |
21.04.1957 |
Беспартийный |
2 |
Катрин Самба-Пенза
( Catherine Samba-Panza)
|
|
29.01.2014
30.03.2016
|
25.06.1954 |
Беспартийная |
3 |
Александр-Фердинанд Нгуенде
(Alexandre-Ferdinand N'Guendet)
(и. о.)
|
|
10.01.2014
20.01.2014
|
23.05.1972 |
Объединение в поддержку республики |
4 |
Мишель Джотодия
(Michel Am-Nondokro Djotodia)
|
|
24.03.2013
10.01.2014
|
1949 |
Союз демакротических сил Селека, захватил власть свергнув президента в результате переворота |
5 |
Франсуа Бозизе
(Francois Bozize)
|
|
15.03.2003
24.03.2013
|
14.10.1946 |
Военный, беспартийный, отстранен от власти, бежал из страны |
6 |
Анж-Феликс Патассе
(Ange-Félix Patassé)
|
|
22.10.1993
15.03.2003 |
25.01.1937
05.04.2011
|
Движение за освобождение центральноафриканского народа |
7 |
Андре Колингба
(Andre Dieudonne Kolingba)
|
|
01.09.1981
22.10.1993
|
12.08.1935
07.02.2010
|
Военный, Центральноафриканское демократическое объединение |
8 |
Давид Дако
(David Dacko)
|
|
20.09.1979
01.09.1981 |
24.03.1930
20.11.2003 |
Движение социальной эволюции Чёрной Африки/Центральноафриканский демократический союз |
9 |
Жан-Бидель Босса
(Jean-Bedel Bokassa)
(с 1976 по 1979 император)
|
|
01.01.1966
04.12.1976 |
22.02.1921
03.12.1996 |
Военный/Движение социальной эволюции Чёрной Африки |
9 |
Давид Дак
(David Dacko)
|
|
12.12.1960
01.01.1966
|
24.03.1930
20.11.2003
|
Движение за социалистическую революцию Черной Африки |
|
Глава временного переходного правительства |
10 |
Давид Дако
(David Dacko) |
|
14.08.1960
12.12.1960
|
24.03.1930
20.11.2003
|
Движение за социалистическую революцию Черной Африки |