Номер |
Глава государства |
Фото |
Годы правления |
Годы жизни |
Партия |
1 |
Буяр Фаик Нишани
(Bujar Faik Nishani)
|
|
24.07.2012 - |
29.09.1966 |
Демократическая партия |
2 |
Бамир Топи
(Bamir Myrteza Topi)
|
|
24.07.2007
24.07.2012
|
24.04.1957 |
Демократическая партия |
3 |
Альфред Мойсиу
(Alfred Spiro Moisiu)
|
|
24.07.2002
24.07.2007 |
01.12.1929 |
Демократическая партия |
4 |
Реджеп Мейдани
(Rexhep Qemal Mejdan)
|
|
24.07.1997
24.07.2002 |
17.08.1944 |
Социалистическая партия |
5 |
Сали Бериши
( Sali Ram Berisha)
|
|
09.04.1992
24.07.1997 |
15.10.1944 |
Демократическая партия |
7 |
Кастриот Селман Ислами
((Kastriot Selman Islami)
(и. о.)
|
|
18.08.1952 |
03.04.1992
06.04.1992 |
Социалистическая партия |
6 |
Рамиз Алия
(Ramiz Alia)
|
|
30.04.1991
03.04.1992 |
18.10.1925 |
Социалистическая партия |
|
Председатели призидиума Народной Ассамблеи |
7 |
Рамиз Алия
(Ramiz Alia)
|
|
22.11.1982
30.04.1991
|
18.10.1925 |
Албанская партия труда |
8 |
Хиши Леши
((Haxhi Lleshi)
|
|
01.08.1953
22.11.1982 |
01.05.1913
01.01.1998 |
Албанская партия труда |
9 |
Омер Нишани
(Omer Nishani)
|
|
12.01.1946
01.08.1953 |
1887
1954
|
Коммунистческая партия/Албанская партия труда |
|
Председатель Президиума антифашистского совета национального освобождения |
10 |
Омер Нишани
(Omer Nishani)
|
|
26.05.1944
12.01.1946
|
1887
1954
|
Коммунистическая партия |
11 |
Председатель Высшего регентского совета |
12 |
Мехди Бей Фрашери
(Mehdi Bej Frasheri)
|
|
20.10.1943
25.10.1944
|
28.02.1872
25.05.1963
|
|
|
Ибрагим Бей Бичаку
(Ibrahim Bej Bicaku)
|
|
14.09.1943
20.10.1943
|
10.09.1905
04.01.1977
|
|
|
Король |
13 |
Виторио Эммануэль III
(Vittorio Emanuele III di Savoia)
|
|
16.04.1939
03.09.1943
|
11.11.1869
28.12.1947
|
Беспартийный |