Номер |
Глава правительства |
Фото |
Годы правления |
Годы жизни |
Партия |
1 |
Умаро Сиссоко Эмбало
(Umaro Sissoco Embaló)
|
|
18.11.2016 - |
|
|
2 |
Басиро Джа
(Baciro Dja)
|
|
27.06.2016
18.11.2016
|
01.01.1973 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
3 |
Карлос Коррейя
(Carlos Correia)
|
|
17.09.2015
27.06.2016
|
06.11.1933 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
4 |
Басиру Джа
(Baciro Dja)
|
|
20.05.2015
17.09.2015
|
01.01.1973 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
5 |
Доминго Перейро
(Domingos Simões Pereira)
|
|
04.07.2014
20.08.2015
|
20.10.1963 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
6 |
Руш Дуарте де Баррос
(Rui Duarte de Barros)
|
|
16.05.2012
04.07.2014
|
18.02.1960 |
Беспартийный |
|
С 12.04 по 16.05.2012 пост был вакантен |
7 |
Марио Адиато Нандинго
(Maria Adiato Djaló Nandigna)
|
|
10.02.2012
12.04.2012
|
06.11.1958 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
8 |
Карлос Гомес Джуниор
(Carlos Domingos Gomes Júnior)
|
|
02.01.2009
02.02.2012
|
19.12.1949 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
9 |
Карлос Коррейя
(Carlos Correia)
|
|
05.08.2008
02.01.2009
|
06.11.1933 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
10 |
Мартина Ндафо Каби
(Martinho Ndafa Kabi)
|
|
13.04.2007
05.08.2008
|
17.09.1957 |
Африканская партия независимости |
11 |
Аристид Гомес
(Aristides Gomes)
|
|
02.11.2005
13.04.2007
|
08.11.1954 |
Беспартийный |
12 |
Карлос Гомес Джуниор
(Carlos Domingos Gomes Júnior)
|
|
10.05.2004
02.11.2005
|
19.09.1949 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
13 |
Артур Сахна
(Artur Sanhá)
|
|
28.09.2003
10.05.2004
|
|
Партия социального обновления |
14 |
Марио Пирес
(Mário Pires)
|
|
17.11.2002
14.09.2003
|
1949 |
Партия социального обновления |
15 |
Аламара Нассе
(Alamara Nhassé)
|
|
09.12.2001
17.11.2002
|
02.06.1957 |
Партия социального обновления |
16 |
Фаустино Имбали
(Faustino Imbali)
|
|
21.03.2001
09.12.2001
|
01.05.1956 |
Беспартийный |
17 |
Каэтано Н'Тхама
(Caetano N'Tchama)
|
|
19.02.2000
21.03.2001
|
1955 |
Партия социального обновления |
18 |
Франсиско Фадул
(Francisco Fadul)
|
|
03.12.1998
19.02.2000
|
15.12.1953 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
19 |
Карлос Коррейя
(Carlos Correia)
|
|
06.06.1997
03.12.1998
|
06.11.1933 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
20 |
Мануэль Сатунино да Коста
(Manuel Saturnino da Costa)
|
|
20.10.1994
06.06.1997
|
1942 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
21 |
Карлос Коррейя
(Carlos Correia)
|
|
27.12.1991
20.10.1994
|
06.11.1933 |
Африканская партия независимости Гвинеи |
|
С 10.03.1984 по 27.12.1991 пост упразднен |
22 |
Виктор Сауде Мария
(Victor Saúde Maria)
|
|
14.05.1982
10.03.1984
|
1929
25.10.1999
|
Африканская патия независимости Гвинеи |
|
С 14.11.1980 по 14.05.1982 пост упразднен |
23 |
Жоао Бернанрдо Виейра
(João Bernardo Vieira)
|
|
28.09.1978
14.11.1980
|
27.04.1939
02.03.2009
|
Африканская партия независимости Гвинеи |
24 |
Константино Тексейра
(Constantino Teixeira)
|
|
15.07.1978
28.09.1978
|
|
Африканская партия независимости Гвинеи |
25 |
Франсиско Мендес
(Francisco Mendès)
|
|
24.09.1973
15.07.1978
|
07.07.1939
07.07.1978
|
Авриканская партия независимости Гвинеи |