Номер |
Глава правительства |
Фото |
Годы правления |
Годы жизни |
Партия |
1 |
Матье Саранджи
(Mathieu Simplice Sarandji)
|
|
02.0.2016 - |
04.04.1955 |
Беспартийный |
2 |
Махамат Камун
(Mahamat Kamoun)
|
|
10.08.2014
02.0.2016
|
13.11.1961 |
Беспартийный |
3 |
Андре Нзапэике
(Andre Nzapayeke)
|
|
25.01.2014
10.08.2014
|
20.08.1951 |
Беспартийный |
4 |
Николас Тиангей
(Nicolas Tiangaye)
|
|
17.01.2013
25.01.2014
|
13.09.1956 |
Беспартийный |
5 |
Фостен-Аршнж Туадера
(Faustin-Archange Touadera)
|
|
22.01.2008
17.01.2013
|
21.04.1957 |
Беспартийный |
6 |
Эли Доте
(Elie Dote )
|
|
13.06.2005
22.01.2008
|
1947 |
Бепартийный |
7 |
Селестин Гаомболе
(Célestin Gaombalet)
|
|
12.12.2003
11.06.2005
|
01.01.1942 |
Беспартийный |
8 |
Адель Нгенде Гумба
(Abel Nguende Goumba)
|
|
23.03.2003
12.12.2003
|
18.09.1926
1105.2009
|
Патриотический фронт за прогресс |
9 |
Мартин Зигеле
(Martin Ziguele)
|
|
01.04.2001
15.03.2003 |
12.02.1957 |
Движение за освобождение центральноафриканского народа |
10 |
Анисе Жорж Дологл
(Anicet-Georges Dologuele)
|
|
01.02.1999
01.04.2001 |
17.04.1957 |
Движение за освобождение центральноафриканского народа |
11 |
Мишель Гбезра-Бриа
(Michel Gbezera-Bria)
|
|
30.01.1997
01.02.1999 |
01.01.1946 |
Беспартийный |
|
Жан-Поль Нгупанге
(Jean-Paul Ngoupande)
|
|
06.06.1996
30.01.1997 |
06.12.1948 |
Национальная союзная партия
|
|
Габриэль Койянбуну
(Gabriel Jean-Edouard Koyambounou)
|
|
12.04.1995
06.06.1996
|
1947 |
Движение за освобождение центральноафриканского народа |
|
Жан-Люк Мандаба
(Jean-Luc Mandaba)
|
|
25.10.1993
12.04.1995 |
15.08.1943
22.10.2000 |
Движение за освобождение центральноафриканского народа |
|
Анош Деран Лакуе
(Enoch Dérant-Lakou)
|
|
26.02.1993
25.10.1993 |
1944 |
Социал-демократическая партия |
|
Тимоте Малендоме
(Timothée Malendoma)
|
|
04.12.1992
26.02.1993 |
1935 |
Гражданская платформа |
|
Эдуард Франк
(Edouard Frank)
|
|
15.03.1991
04.12.1992 |
|
Центральноафриканское демократическое объединение |
|
Симон Бозанга
(Simon Narcisse Bozanga)
|
|
04.04.1981
01.09.1981 |
26.12.1942 |
Центральноафриканский демократический союз |
|
Жан-Пьер Лебудер
(Jean-Pierre Lebouder)
|
|
12.11.1980
04.04.1981 |
1944 |
Центральноафриканский демократический союз |
|
Бернар Айяндо
(Bernard Ayandho)
|
|
26.09.1979
22.08.1980 |
15.12.1930
1993 |
Движение социальной эволюции Чёрной Африки/Центральноафриканский демократический союз |
|
Анри Майду
(Henri Maïdou)
|
|
14.07.1978
26.09.1979 |
17.04.1936 |
Движение социальной эволюции Чёрной Африки |
|
Анж-Феликс Патассе
(Ange-Félix Patassé)
|
|
08.12.1976
14.07.1978 |
25.01.1937
05.04.2011
|
Движение социальной эволюции Чёрной Африки |
|
Элизабет Домитьен
(Elisabeth Domitien)
|
|
03.01.1975
07.04.1976 |
1925
26.04.2005 |
Движение социальной эволюции Чёрной Африки |
|
Давид Дако
(David Dacko)
|
|
01.05.1959
14.08.1960 |
24.03.1930
20.11.2003 |
Движение социальной эволюции Чёрной Африки
|
|
Абель Нгумба
(Abel Goumba)
(и.о.)
|
|
30.03.1959
01.05.1959 |
18.09.1926
11.05.2009
|
Движение социальной эволюции Чёрной Африки |
|
Бертелеми Янгонго-Богнда
(Barthelemy Boganda)
|
|
08.12.1958
29.03.1959 |
04.04.1910
29.03.1959
|
Движение социальной эволюции Чёрной Африки |
|
Абель Нгумба
(Abel Goumba)
|
|
14.05.1957
08.12.1958
|
18.09.1926
11.05.2009
|
Движение социальной эволюции Чёрной Африки |