Номер |
Глава правительства |
Фото |
Период правления |
Дата рождения |
Партия |
1 |
Абдельмалек Селлал
(Abdelmalek Sellal)
|
|
28.04.2014 - |
01.08.1948 |
Фронт национального освобождения |
2 |
Юсеф Юсфи
(Youcef Yousfi)
|
|
13.03.2014
28.04.2014
|
02.10.1941 |
Фронт национального освобождения |
3 |
Абдельмалек Селлал
(Abdelmalek Sellal)
|
|
03.09.2012
13.03.2014
|
01.08.1948 |
Фронт национального лсвлбождения |
4 |
Ахмед Уяхья
(Ahmed Ouyahia)
|
|
23.06.2008
03.09.2012
|
02.07.1952 |
Фронт национального освобождения |
5 |
Абдельазиз Белькадем
(Abdelaziz Belkhadem)
|
|
26.05.2006
23.06.2008
|
08.11.1945 |
Фронт национального освобождения |
6 |
Ахмед Уяхья
(Ahmed Ouyahia)
|
|
05.05.2003
24.06.2006
|
02.07.1952 |
Фронт национального освобождения |
7 |
Али Бенфлис
(Ali Benflis)
|
|
27.08.2000
05.05.2003
|
08.09.1944 |
Фронт национального освобождения |
8 |
Ахмед Бенбетур
(Ahmed Benbitour)
|
|
23.12.1999
27.08.2000
|
20.06.1946 |
|
9 |
Смаил Хамдани
(Smail Hamdani)
|
|
15.12.1998
23.12.1999
|
11.03.1930 |
|
10 |
Ахмед Уяхья
(Ahmea Ouyahia)
|
|
31.12.1995
15.12.1998
|
02.07.1952 |
Фронт нционального освобождения |
11 |
Мокдад Сифи
(Mokdad Sifi)
|
|
11.04.1994
31.12.1995
|
21.04.1940 |
Фронт национального освобождения |
12 |
Реда Малек
(Redha Malek)
|
|
21.08.1993
11.0.199
|
21.12.1931 |
|
13 |
Белаид Абдельсалам
(Belaid Abdessalam)
|
|
8.07.1992
21.08.1993
|
20.07.1928 |
Национальный освободительный фронт |
14 |
Ахмед Гозали
(Sid Ahmed Ghozali)
|
|
05.06.1991
08.071992
|
31.03.1937 |
|
15 |
Мулуд Хамруш
(Mouloud Hamrouche)
|
|
09.09.1989
05.06.1991
|
3.01.1943 |
|
16 |
Касди Мербах
(Kasdi Merbah)
|
|
05.11.1988
09.09.1989
|
16.04.1938
21.08.1993
|
Фронт национального освобождения |
17 |
Абдельхамид Брахими
(Abdelhamid Brahim)
|
|
22.01.1984
5.11.1988
|
02.04.1936 |
|
18 |
Мухаммед бен Ахмед Абдельхан
(Mohammed ben Ahmed Abdelghan)
|
|
08.03.1979
22.01.1984
|
18.03.1927
22.09.1996
|
|