Номер |
Глава государства |
Фото |
Год правления |
Дата рождения |
Партия |
1 |
Абдельазиз
Бутефлика
(Abdelaziz Bouteflika)
|
|
28.04.1999 - |
02.03.1937 |
Фронт народного освобождения |
2 |
Лиамине Зерауал
(Liamine Zéroual) |
|
16.12.1995
27.04.1999
|
03.06.1941 |
Национальная освободительная
армия
Народная национальная армия |
3 |
Али Кафи
(Ali Kafi)
|
|
Председатель высшего
Государственного совета
02.07.1992
31.01.1994 |
17.10.1928
16.04.2013
|
Фронт национального освобождения |
4 |
Шадли Бенджедид
(Chadli Bendjedid) |
|
3.12.1979
11.01.1992
|
14.04.1929 |
Национальная освободительная армия |
5 |
Хуари Бумидьен
(Houari Boumediène) |
|
Председатель Революционного Совета
19.06.1965
11.12.1976
Президент
11.12.1976
27.12.1978 |
23.08.1932
27.09.1978
|
Фронт национального освобождения |
6 |
Ахмед Бен Белла
(Ahmed Ben Bella) |
|
15.09.1963
19.06.1965 |
25.12.1916
11.04.2012 |
Национальный освободительный фронт |